序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭红雷 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 庞满钰 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭红雷
|
|
2 |
庞满钰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 章程备案 |
无
|
2022-04-29法定代表人、股东、公司类型变更。
|
2 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵秋 [退出]
|
庞满钰 [新增]
|
3 | 2022-05-07 | 投资人(股权)变更 |
河北荣科房地产开****有限公司 出资 1000万人民币; [退出]
|
郭红雷 出资 990万人民币; [新增]庞满钰 出资 10万人民币; [新增]
|
4 | 2022-05-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2022-05-07 | 财务负责人 |
武雪娇 ***
|
李卫红 ***
|
6 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
焦攀 [退出]
|
郭红雷 [新增]
|
7 | 2022-05-07 | 法定代表人变更 |
焦攀
|
郭红雷
|
8 | 2020-03-12 | 财务负责人 |
王艳艳 ***
|
武雪娇 ***
|
9 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲍红丽 [退出]
|
邵秋 [新增]
|
10 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪青 [退出]
|
焦攀 [新增]
|