序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 负责人变更 |
郎金锋 [退出]
|
郑辰 [新增]
|
2 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
赵晔 [退出]
|
郎金锋 [新增]
|
3 | 2022-03-09 | 经营范围变更 |
个人意外伤害保险,个人定期死亡保险,个人两全寿险,个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险,经中国保监会批准的其他人身保险业务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、经保险监督管理机构批准的其他人身保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
4 | 2021-11-23 | 负责人变更 |
张赞 [退出]
|
赵晔 [新增]
|
5 | 2019-08-23 | 负责人变更 |
焦士其 [退出]
|
张赞 [新增]
|
6 | 2018-05-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
平山县平山镇冶河东路北文昌苑28号
|
河北省石家庄市平山县平山镇康乐街路西
|
7 | 2017-01-16 | 隶属企业名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司河北分公司
|
泰康人寿保险有限责任公司河北分公司
|
8 | 2017-01-16 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2017-01-16 | 名称变更 |
泰康人寿保险股份有限公司河北分公司平山支公司
|
泰康人寿保险有限责任公司河北石家庄平山支公司
|
10 | 2016-04-27 | 经营范围变更 |
个人意外伤害保险,个人定期死亡保险,个人两全保险,个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险,以及中国保监会批准的其他人身保险业务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
个人意外伤害保险,个人定期死亡保险,个人两全寿险,个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险,经中国保监会批准的其他人身保险业务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|