序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平山县西柏坡温泉城服务中心 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志兵
|
|
2 |
王磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 法定代表人变更 |
田垒丞
|
张志兵
|
2 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟平 [退出]
|
王磊 [新增]
|
3 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田垒丞 [退出]
|
张志兵 [新增]
|
4 | 2020-09-28 | 联络员备案 |
田垒丞 *** 备案手机:***
|
张志兵 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-09-26 | 经营范围变更 |
以自有资产对公路工程项目、市政工程项目的投资,园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
环保科技开****,环保设备的技术研****,污水处理项目的建设及运营,以自有资产对公路工程项目、市政工程项目的投资,园林绿化施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
6 | 2018-09-26 | 名称变更 |
平山县汉塘投资有限公司
|
平山县汉唐环保科技有限公司
|
7 | 2018-09-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-09-25章程第一章第一条名称修正为:平山县汉唐环保科技有限公司,第二章第三条范围修正为:环保科技开****,环保设备的技术研****,污水处理项目的建设及运营,以自有资产对公路工程项目、市政工程项目的投资,园林绿化施工。
|
8 | 2017-12-18 | 联络员备案 |
备案手机:
|
田垒丞 *** 备案手机:***
|
9 | 2014-11-20 | 法定代表人变更 |
齐旱年
|
田垒丞
|
10 | 2014-11-20 | 投资人(股权)变更 |
西柏坡温泉城管理委员会;齐树山; [退出]
|
西柏坡温泉城管理委员会;
|