序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苗乐 | 540.0万人民币 | |
2 | 芦淑华 | 180.0万人民币 | |
3 | 苗振中 | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苗振中
|
|
2 |
苗乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 投资人(股权)变更 |
朱桂文 出资 200万人民币; [退出]芦淑华 出资 200万人民币;苗乐 出资 600万人民币;
|
苗振中 出资 200万人民币; [新增]芦淑华 出资 200万人民币;苗乐 出资 600万人民币;
|
2 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱桂文 [退出]
|
苗振中 [新增]
|
3 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
2021-11-23法定代表人、股东变更;备案新章程
|
4 | 2021-12-01 | 财务负责人 |
施虹黎 ***
|
周伟 ***
|
5 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
朱桂文
|
苗振中
|
6 | 2021-12-01 | 联络员备案 |
苗乐 *** 备案手机:***
|
苗振中 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-04-10 | 章程备案 |
无
|
2020-04-07住所变更。
|
8 | 2020-04-10 | 地址变更 |
友谊南大街46号1号楼810室
|
石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园长江壹号A座1301
|
9 | 2020-01-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佘海芳 [退出]
|
朱桂文 [新增]
|
10 | 2020-01-07 | 法定代表人变更 |
佘海芳
|
朱桂文
|