序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新奥燃气****展有限公司 | 46% | 9200.0万人民币 |
2 | 中石油昆仑燃气有限公司 | 34% | 6800.0万人民币 |
3 | 鹿泉富新燃气有限公司 | 20% | 4000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张宇迎
|
|
2 |
史本训
|
|
3 |
卢雪松
|
|
4 |
葛欣军
|
|
5 |
刘建锋
|
|
6 |
罗炜轶
|
|
7 |
牟妮妮
|
|
8 |
李占雷
|
|
9 |
蔡锐
|
|
10 |
邱谦
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉矿区分公司
|
龙再清 | 2013-06-19 |
2 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司晋州分公司
|
傅振 | 2013-05-16 |
3 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司辛集分公司
|
魏光 | 2012-08-27 |
4 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司灵寿分公司
|
崔剑合 | 2012-03-28 |
5 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司行唐分公司
|
张伟 | 2012-03-21 |
6 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司无极分公司
|
张亚锋 | 2012-03-05 |
7 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司
|
花志超 | 2012-03-01 |
8 |
石家庄昆仑新奥燃气有限公司井陉分公司
|
魏景涛 | 2011-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 地址变更 |
河北省石家庄市新华区九中街16号
|
河北省石家庄市裕华区青园街395号
|
2 | 2020-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史本训李树海 [退出]韩继深 [退出]卢雪松党涛 [退出]王冬至 [退出]张宇迎
|
罗炜轶 [新增]刘建锋 [新增]卢雪松史本训葛欣军 [新增]牟妮妮 [新增]张宇迎
|
3 | 2020-12-25 | 法定代表人变更 |
韩继深
|
张宇迎
|
4 | 2020-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗光波 [退出]
|
张海泉 [新增]
|
5 | 2019-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李树海韩继深胡启立 [退出]张宇迎王冬至党涛史本训
|
韩继深张宇迎党涛史本训王冬至李树海卢雪松 [新增]
|
6 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
备案手机:
|
董彤彤 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-02-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-20第五章第七条
|
8 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱谦蔡锐田忠民 [退出]
|
蔡锐邱谦李占雷 [新增]
|
9 | 2018-08-02 | 注册资本变更 |
10000万人民币
|
20000.000000万人民币( + 100% )
|
10 | 2018-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-31第四章第六条,第五章第七条
|