序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 权璟建设集团有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乞全生
|
|
2 |
赵慧园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-09 | 章程备案 |
无
|
2022-02-08新章程
|
2 | 2022-02-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
权璟建设有限公司;
|
权璟建设集团有限公司; [名称变更]
|
3 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文博 [退出]
|
乞全生 [新增]
|
4 | 2021-03-24 | 章程备案 |
无
|
2021-03-13新章程
|
5 | 2021-03-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2021-03-24 | 投资人(股权)变更 |
李文博 出资 300万人民币; [退出]
|
权璟建设有限公司 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵宣 [退出]
|
赵慧园 [新增]
|
8 | 2021-03-24 | 法定代表人变更 |
李文博
|
乞全生
|
9 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
蔡明 *** 备案手机:***
|
乞全生 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董秀芳 [退出]
|
赵宣 [新增]
|