序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王双海 | 67% | 335万人民币 |
2 | 田林春 | 33% | 165万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王双海
|
|
2 |
田建文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 法定代表人变更 |
刘荟憬
|
王双海
|
2 | 2021-06-21 | 章程备案 |
无
|
2021-06-21通过并签署新章程
|
3 | 2021-06-21 | 投资人(股权)变更 |
田丰硕 出资 165万人民币; [退出]刘荟憬 出资 335万人民币; [退出]
|
田林春 出资 165万人民币; [新增]王双海 出资 335万人民币; [新增]
|
4 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘荟憬 [退出]
|
王双海 [新增]
|
5 | 2019-01-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
田建文; [退出]田丰硕;刘荟憬;
|
田丰硕;刘荟憬;
|
6 | 2019-01-25 | 投资人(股权)变更 |
田建文 出资 170万人民币; [退出]田丰硕 出资 165万人民币;刘荟憬 出资 165万人民币;
|
田丰硕 出资 165万人民币;刘荟憬 出资 335( + 103.0303% )万人民币;
|
7 | 2019-01-25 | 章程备案 |
无
|
2019-01-24通过并签署新章程。
|
8 | 2019-01-15 | 法定代表人变更 |
田建文
|
刘荟憬
|
9 | 2019-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘荟憬 [退出]
|
田建文 [新增]
|
10 | 2019-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田建文 [退出]
|
刘荟憬 [新增]
|