序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘义轻 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘义轻
|
|
2 |
贾静玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 投资人(股权)变更 |
赵梦晴 出资 100万人民币; [退出]
|
刘义轻 出资 100万人民币; [新增]
|
2 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30法定代表人、投资人(股权)、执行董事、经理、监事、章程备案
|
3 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾静玲
|
贾静玲
|
4 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
赵梦晴
|
刘义轻
|
5 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵梦晴 [退出]
|
刘义轻 [新增]
|
6 | 2018-07-04 | 投资人(股权)变更 |
赵梦晴 出资 30万人民币;刘义轻 出资 70万人民币; [退出]
|
赵梦晴 出资 100( + 233.33333% )万人民币;
|
7 | 2018-07-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘义轻 [退出]
|
贾静玲 [新增]
|
8 | 2018-07-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2018-07-04 | 地址变更 |
河北省石家庄市晋州市马坊营村
|
河北省石家庄市晋州市马于镇前彭头村
|
10 | 2018-07-04 | 章程备案 |
无
|
2018-07-03股权、住所、类型、章程
|