序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 负责人变更 |
李彦民 [退出]
|
冯若维 [新增]
|
2 | 2018-01-18 | 负责人变更 |
孙树国 [退出]
|
李彦民 [新增]
|
3 | 2017-10-31 | 联络员备案 |
张星 备案手机:*****
|
王增强 备案手机:*****
|
4 | 2017-10-31 | 财务负责人 |
马先军
|
赵洁
|
5 | 2017-10-31 | 负责人变更 |
程亮 [退出]
|
孙树国 [新增]
|
6 | 2016-03-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张星 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-14 | 负责人变更 |
刘磊 [退出]
|
程亮 [新增]
|
8 | 2016-03-14 | 经营范围变更 |
在正定经营移动电话通信业务(包括话音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务,移动通信,IP电话和互联网等网络的设计,投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成,漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备,IP电话设备,互联网设备及其零配件,并提供售后服务。
|
在正定经营移动电话通信业务(包括话音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务,移动通信,IP电话和互联网等网络的设计,投资和建设及其设施的安装、工程施工和维修;经营移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成,漫游结算清算、技术开****、技术服务、设备销售;出售、出租移动电话终端设备,IP电话设备,互联网设备及其零配件,并提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|