序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 寇丽宁 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
寇丽宁
|
|
2 |
武丽峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
2021-10-14增加党组织,废止旧章程,启用新章程
|
2 | 2021-04-07 | 投资人(股权)变更 |
张秀英 出资 9万人民币; [退出]寇丽宁 出资 21万人民币;
|
寇丽宁 出资 30( + 42.85714% )万人民币;
|
3 | 2021-04-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张秀英; [退出]寇丽宁;
|
寇丽宁;
|
4 | 2021-04-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-08-30 | 投资人(股权)变更 |
武丽峰 出资 29.4万人民币; [退出]寇丽宁 出资 0.6万人民币;
|
张秀英 出资 9万人民币; [新增]寇丽宁 出资 21( + 3400% )万人民币;
|
6 | 2016-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨莉 [退出]
|
武丽峰 [新增]
|
7 | 2016-08-17 | 监事备案 |
杨莉 [退出]
|
武丽峰 [新增]
|
8 | 2016-08-17 | 投资人(股权)变更 |
杨莉; [退出]李雪梅; [退出]寇丽宁;
|
武丽峰; [新增]寇丽宁;
|
9 | 2016-08-17 | 股东(****起人)认缴出资额 |
寇丽宁 出资 0.6万人民币;李雪梅 出资 24万人民币;杨莉 出资 5.4万人民币;
|
寇丽宁 出资 0.6000万人民币;武丽峰 出资 29.4000万人民币;
|
10 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李雪梅 [退出]
|
寇丽宁 [新增]
|