序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 负责人变更 |
常丽娜 [退出]
|
赵华 [新增]
|
2 | 2017-12-13 | 财务负责人 |
吕为荣
|
常丽娜
|
3 | 2017-12-13 | 负责人变更 |
吕为荣 [退出]
|
常丽娜 [新增]
|
4 | 2016-03-31 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理外汇存款、外汇汇款;办理银行卡业务;办理电子银行业务;代理收付款项业务;保险箱业务;财务顾问业务;企(事)业信息服务业务;开放式基金代销业务;代理证券业务;代理****行、兑付、销售金融债券和政府债券;办理个人理财业务(包括理财顾问和综合理财服务);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,健康保险、人寿保险、意外伤害保险、建筑工程保险、机动车辆保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险代理业务(许可期限至2016年4月23日止)。※※
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理外汇存款、外汇汇款;办理银行卡业务;办理电子银行业务;代理收付款项业务;保险箱业务;财务顾问业务;企(事)业信息服务业务;开放式基金代销业务;代理证券业务;代理****行、兑付、销售金融债券和政府债券;办理个人理财业务(包括理财顾问和综合理财服务);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,健康保险、人寿保险、意外伤害保险、建筑工程保险、机动车辆保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2016-03-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吕为荣 备案手机:*****
|
6 | 2016-03-21 | 财务负责人 |
|
吕为荣
|