序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董会珍 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙海金
|
|
2 |
董会珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
董会珍
|
孙海金
|
2 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙海金 [退出]
|
董会珍 [新增]
|
3 | 2022-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董会珍 [退出]
|
孙海金 [新增]
|
4 | 2022-03-04 | 联络员备案 |
董会珍 *** 备案手机:***
|
孙海金 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 |
孙雪琳 出资 500万人民币; [退出]
|
董会珍 出资 500万人民币; [新增]
|
6 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
孙雪琳 *** 备案手机:***
|
董会珍 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
孙雪琳
|
董会珍
|
8 | 2020-06-16 | 章程备案 |
无
|
2020-06-09股东、法定代表人变更
|
9 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙雪琳 [退出]
|
董会珍 [新增]
|
10 | 2019-11-25 | 章程备案 |
无
|
2019-11-20股东、企业类型变更;监事、章程备案。
|