序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张玉林 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张玉林
|
|
2 |
刘青社
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-29经营期限变更,章程修正案备案。
|
2 | 2018-01-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年1月30日 至 2018年1月29日
|
2008年1月30日 至 2038年1月29日
|
3 | 2016-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于进学 [退出]
|
刘青社 [新增]
|
4 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张玉林 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-24 | 章程备案 |
无
|
2016-06-04股东、公司类型、监事
|
6 | 2016-06-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-06-24 | 监事备案 |
于进学 [退出]
|
刘青社 [新增]
|
8 | 2016-06-24 | 股东(****起人)认缴出资额 |
于进学 出资 200万人民币;张玉林 出资 0万人民币;
|
张玉林 出资 500万人民币;
|
9 | 2016-06-24 | 财务负责人 |
|
张玉林
|
10 | 2016-06-24 | 投资人(股权)变更 |
张玉林;于进学; [退出]
|
张玉林;
|