序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 路玉然 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 郭大彪 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭大彪
|
|
2 |
路玉然
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨彦军 [退出]
|
郭大彪 [新增]
|
2 | 2021-06-23 | 投资人(股权)变更 |
杨彦军 出资 20万人民币; [退出]路玉然 出资 180万人民币;
|
郭大彪 出资 20万人民币; [新增]路玉然 出资 180万人民币;
|
3 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
杨彦军 *** 备案手机:***
|
郭大彪 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
2021-06-20新章程
|
5 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
杨彦军
|
郭大彪
|
6 | 2018-02-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-08变更住所、营业期限。
|
7 | 2018-02-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年7月1日 至 2018年6月30日
|
2008年7月1日 至 2038年6月30日
|
8 | 2018-02-08 | 住所变更 |
河北省石家庄市桥西区胜利南大街华城绿洲14-4-502号
|
河北省石家庄市长安区丰收路奥北公元8-1-2103室
|
9 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨彦军 [退出]
|
路玉然 [新增]
|
10 | 2017-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
路玉然 [退出]
|
杨彦军 [新增]
|