序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 童龙攀 | 100% | 49.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童龙攀
|
|
2 |
郭宏英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 投资人(股权)变更 |
童龙攀 出资 34.3万人民币;刘敏奇 出资 14.7万人民币; [退出]
|
童龙攀 出资 49( + 42.85714% )万人民币;
|
2 | 2021-06-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-30监事备案
|
4 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵宁 [退出]
|
郭宏英 [新增]
|
5 | 2018-12-13 | 章程备案 |
无
|
2018-12-10出资时间备案:2037年8月27日
|
6 | 2018-12-13 | 投资人(股权)变更 |
童龙攀 出资 49万人民币;
|
童龙攀 出资 34.3( - 30% )万人民币;刘敏奇 出资 14.7万人民币; [新增]
|
7 | 2018-12-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
童龙攀;
|
童龙攀;刘敏奇; [新增]
|
8 | 2018-12-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|