序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李向远 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李向远
|
|
2 |
李向前
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 投资人(股权)变更 |
高世远 出资 200万人民币; [退出]靳则宁 出资 800万人民币; [退出]
|
李向远 出资 1000万人民币; [新增]
|
2 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
靳则宁 [退出]
|
李向远 [新增]
|
3 | 2022-07-14 | 章程备案 |
无
|
2022-07-05新章程
|
4 | 2022-07-14 | 法定代表人变更 |
靳则宁
|
李向远
|
5 | 2022-07-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2022-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高世远 [退出]
|
李向前 [新增]
|
7 | 2021-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-02章程修正案
|
8 | 2021-08-05 | 经营期限 |
2011年7月11日 至 2021年7月10日
|
2011年7月11日 至 2031年7月10日
|
9 | 2018-11-22 | 法定代表人变更 |
耿振峰
|
靳则宁
|
10 | 2018-11-22 | 章程备案 |
无
|
2018-11-12新章程
|