序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任建新 | 60% | 600万人民币 |
2 | 何伟 | 20% | 200万人民币 |
3 | 陈广兴 | 10% | 100万人民币 |
4 | 马建波 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任建新
|
|
2 |
陈广兴
|
|
3 |
何伟
|
|
4 |
马建波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-10住所变更,联络员、财务负责人备案。
|
2 | 2020-06-28 | 地址变更 |
石家庄市长安区高营大街
|
石家庄高新区天山大街266号方大科技园4号楼616室
|
3 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘俊勇 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-28 | 财务负责人 |
|
刘俊勇 ***
|
5 | 2014-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
任建新
|
6 | 2014-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙志义 [退出]
|
马建波 [新增]
|
7 | 2014-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任建新
|
任建新陈广兴 [新增]何伟 [新增]
|
8 | 2014-04-02 | 章程备案 |
无
|
2014-03-25股东
|
9 | 2014-04-02 | 监事备案 |
孙志义 [退出]
|
马建波 [新增]
|
10 | 2014-04-02 | 经理备案 |
|
任建新 [新增]
|