序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舒艳 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟凡明
|
|
2 |
舒艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-04-02 | 投资人(股权)变更 |
王洁 出资 2.5万人民币; [退出]舒艳 出资 2.5万人民币;
|
舒艳 出资 5( + 100% )万人民币;
|
3 | 2021-04-02 | 章程备案 |
无
|
2021-03-26新章程。
|
4 | 2020-06-01 | 章程备案 |
无
|
2020-05-25新章程
|
5 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔征 [退出]
|
舒艳 [新增]
|
6 | 2020-06-01 | 投资人(股权)变更 |
王洁 出资 2.5万人民币;崔征 出资 2.5万人民币; [退出]
|
王洁 出资 2.5万人民币;舒艳 出资 2.5万人民币; [新增]
|
7 | 2018-12-07 | 联络员备案 |
孟天翔 *** 备案手机:***
|
孟凡明 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-12-07 | 法定代表人变更 |
孟天翔
|
孟凡明
|
9 | 2018-12-07 | 章程备案 |
无
|
2018-12-06新章程
|
10 | 2018-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟天翔 [退出]
|
孟凡明 [新增]
|