序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张衡 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张衡
|
|
2 |
吴丽娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-01 | 联络员备案 |
备案手机:
|
张丽娜 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-07-01 | 投资人(股权)变更 |
崔保强 出资 50万人民币; [退出]吴丽娜 出资 50万人民币; [退出]
|
张衡 出资 100万人民币; [新增]
|
3 | 2020-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴丽娜
|
吴丽娜
|
4 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
崔保强
|
张衡
|
5 | 2020-07-01 | 章程备案 |
无
|
|
6 | 2020-07-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔保强 [退出]
|
张衡 [新增]
|
8 | 2020-06-11 | 经营期限 |
2008年12月5日 至 2018年12月4日
|
2008年12月5日 至 2038年12月4日
|
9 | 2020-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2014-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
褚彦军 [退出]
|
崔保强 [新增]
|