序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵君彩 | 120.0万人民币 | |
2 | 申彦峰 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵君彩
|
|
2 |
申彦峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-19 | 清算组备案 |
无
|
负责人:赵君彩;成员:赵君彩;成员:申彦峰;
|
2 | 2018-01-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:赵君彩;成员:赵君彩;成员:申彦峰;
|
3 | 2018-01-19 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:赵君彩;成员:赵君彩;成员:申彦峰;
|
4 | 2016-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金灵 [退出]申翠平 [退出]
|
申彦峰 [新增]
|
5 | 2016-03-07 | 章程备案 |
无
|
2016-02-18股东、营业期限
|
6 | 2016-03-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999年1月6日 至 2018年11月26日
|
1999年1月6日 至 长期
|
7 | 2016-03-07 | 监事备案 |
李金灵 [退出]申翠平 [退出]
|
申彦峰 [新增]
|
8 | 2016-03-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
申彦峰 备案手机:*****
|
9 | 2016-03-07 | 投资人(股权)变更 |
李金灵; [退出]申翠平; [退出]赵君彩;王淑欣; [退出]
|
申彦峰; [新增]赵君彩;
|
10 | 2016-03-07 | 股东(****起人)认缴出资额 |
李金灵 出资 20万人民币;王淑欣 出资 20万人民币;申翠平 出资 20万人民币;赵君彩 出资 140万人民币;
|
申彦峰 出资 60万人民币;赵君彩 出资 140万人民币;
|