序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘从恩 | 55% | 16.5万人民币 |
2 | 孙海凤 | 35% | 10.5万人民币 |
3 | 李帅驻 | 10% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙海凤
|
|
2 |
刘从恩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李帅驻 [退出]
|
孙海凤 [新增]
|
2 | 2022-04-14 | 章程备案 |
无
|
2022-04-10股东、法定代表人变更。
|
3 | 2022-04-14 | 投资人(股权)变更 |
李帅驻 出资 0.3万人民币;刘从恩 出资 29.7万人民币;
|
李帅驻 出资 3( + 900% )万人民币;刘从恩 出资 16.5( - 44.44444% )万人民币;孙海凤 出资 10.5万人民币; [新增]
|
4 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
李帅驻
|
孙海凤
|
5 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李静 [退出]
|
李帅驻 [新增]
|
6 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
李静
|
李帅驻
|
7 | 2021-07-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2021-07-16 | 投资人(股权)变更 |
李静 出资 30万人民币; [退出]
|
李帅驻 出资 0.3万人民币; [新增]刘从恩 出资 29.7万人民币; [新增]
|
9 | 2021-07-16 | 联络员备案 |
李静 *** 备案手机:***
|
李帅驻 *** 备案手机:***
|
10 | 2021-07-16 | 章程备案 |
无
|
2021-07-07股东、法定代表人、企业类型变更
|