序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-29 | 负责人变更 |
李乾 [退出]
|
赵莞 [新增]
|
2 | 2017-07-04 | 负责人变更 |
张利敏 [退出]
|
李乾 [新增]
|
3 | 2017-07-04 | 财务负责人 |
|
尚翠花
|
4 | 2017-07-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
5 | 2017-07-04 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;办理票据贴现和票据资产转让;代理国债业务;从事同业存款业务;国际业务;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理收付款项(以上业务以总行授权业务品种为准);保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(有效期至2016年12月14日);经中国银监会等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;办理票据贴现和票据资产转让;代理国债业务;从事同业存款业务;国际业务;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理收付款项(以上业务以总行授权业务品种为准);保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经中国银监会等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-07-04 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李晖 备案手机:*****
|
7 | 2015-05-05 | 负责人变更 |
李乾 [退出]
|
张利敏 [新增]
|
8 | 2014-12-29 | 负责人变更 |
张利敏 [退出]
|
李乾 [新增]
|
9 | 2014-08-18 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;办理票据贴现和票据资产转让;代理国债业务;从事同业存款业务;国际业务;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理收付款项(以上业务以总行授权业务品种为准);代理企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险(有效期至2013年12月14日);经中国银监会等监管部门批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;办理票据贴现和票据资产转让;代理国债业务;从事同业存款业务;国际业务;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理收付款项(以上业务以总行授权业务品种为准);保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种(有效期至2016年12月14日);经中国银监会等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|