序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程银才 | 95% | 1425.0万人民币 |
2 | 闵贵英 | 5% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程银才
|
|
2 |
闵贵英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
晋州市圣德能源有限公司中山运输队
|
程中山 | 2010-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹凉京 [退出]
|
闵贵英 [新增]
|
2 | 2016-06-17 | 经营范围变更 |
煤炭批****;建材销售;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2017年03月23日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
洁净型煤、建材销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-06-17 | 监事备案 |
尹凉京 [退出]
|
闵贵英 [新增]
|
4 | 2016-06-17 | 投资人(股权)变更 |
尹凉京; [退出]程银才;
|
闵贵英; [新增]程银才;
|
5 | 2016-06-17 | 财务负责人 |
|
程醒
|
6 | 2016-06-17 | 股东(****起人)认缴出资额 |
尹凉京 出资 75万人民币;程银才 出资 1425万人民币;
|
程银才 出资 1425万人民币;闵贵英 出资 75万人民币;
|
7 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
程银才 备案手机:*****
|
8 | 2015-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程银才 [退出]
|
尹凉京 [新增]
|
9 | 2015-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程宝光 [退出]
|
程银才 [新增]
|
10 | 2015-08-11 | 投资人(股权)变更 |
程宝光 出资 1050万人民币; [退出]程银才 出资 450万人民币;
|
尹凉京 出资 75万人民币; [新增]程银才 出资 1425( + 216.66667% )万人民币;
|