序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 井陉县国有资产管理委员会办公室 | 100% | 11166.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁伟
|
|
2 |
樊书鹤
|
|
3 |
田海
|
|
4 |
王馨群
|
|
5 |
王玉洁
|
|
6 |
李军彦
|
|
7 |
张友莲
|
|
8 |
李雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
田野
|
梁伟
|
2 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田海田野 [退出]樊书鹤
|
樊书鹤梁伟 [新增]田海
|
3 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高菊强 [退出]田野樊书鹤
|
樊书鹤田海 [新增]田野
|
4 | 2017-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高有生 [退出]侯力 [退出]何秋文 [退出]贾彦庭 [退出]樊玉忠 [退出]苏健云 [退出]田野
|
高菊强 [新增]田野樊书鹤 [新增]
|
5 | 2017-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘华杰 [退出]李少军 [退出]张文雪 [退出]许彦娃 [退出]白占文 [退出]
|
李军彦 [新增]李雅 [新增]张友莲 [新增]王馨群 [新增]王玉洁 [新增]
|
6 | 2017-07-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-15董事会成员(高菊强、樊书鹏、田野)、监事会成员(王玉洁、王馨群、李军彦、李雅、张友莲)。
|
7 | 2017-07-19 | 监事备案 |
刘华杰 [退出]李少军 [退出]张文雪 [退出]许彦娃 [退出]白占文 [退出]
|
李军彦 [新增]李雅 [新增]张友莲 [新增]王馨群 [新增]王玉洁 [新增]
|
8 | 2017-07-19 | 董事备案 |
高有生 [退出]侯力 [退出]何秋文 [退出]贾彦庭 [退出]樊玉忠 [退出]苏健云 [退出]田野
|
高菊强 [新增]田野樊书鹤 [新增]
|
9 | 2017-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高有生贾彦庭樊玉忠张国平 [退出]何秋文侯力苏健云
|
苏健云贾彦庭田野 [新增]樊玉忠高有生何秋文侯力
|
10 | 2017-06-15 | 法定代表人变更 |
张国平
|
田野
|