序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿淑格 | 99% | 549.45万人民币 |
2 | 贾彦辉 | 1% | 5.55万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿淑格
|
|
2 |
贾彦辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 经营期限 |
2011年8月8日 至 2021年7月7日
|
2011年8月8日 至 2041年8月7日
|
2 | 2022-05-13 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2020-01-13 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-01-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
耿建肖 [退出]
|
贾彦辉 [新增]
|
6 | 2020-01-13 | 投资人(股权)变更 |
耿志廷 出资 555万人民币; [退出]
|
耿淑格 出资 549.45万人民币; [新增]贾彦辉 出资 5.55万人民币; [新增]
|
7 | 2020-01-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
耿志廷; [退出]
|
耿淑格; [新增]贾彦辉; [新增]
|
8 | 2018-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
耿淑格
|
9 | 2018-01-12 | 法定代表人变更 |
耿志廷
|
耿淑格
|
10 | 2018-01-12 | 联络员备案 |
耿志廷 备案手机:*****
|
耿淑格 备案手机:*****
|