序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-20 | 负责人变更 |
何晓航 [退出]
|
吴浩 [新增]
|
2 | 2017-08-01 | 负责人变更 |
王冬新 [退出]
|
何晓航 [新增]
|
3 | 2016-07-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
殷聪聪 备案手机:*****
|
4 | 2015-03-13 | 经营场所变更 |
河北省栾城县惠源路27-1号
|
石家庄市栾城区惠源路27-1号
|