序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒晟鑫业(北京)资产管理有限公司 | 95% | 950万人民币 |
2 | 石家庄永和资产管理有限责任公司 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许永梅
|
|
2 |
李静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘竹霞 [退出]
|
李静 [新增]
|
2 | 2021-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王敏 [退出]
|
刘竹霞 [新增]
|
3 | 2020-11-17 | 投资人(股权)变更 |
石家庄市东胜物业服务有限公司 出资 950万人民币; [退出]石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
恒晟鑫业(北京)资产管理有限公司 出资 950万人民币; [新增]石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
4 | 2020-11-17 | 章程备案 |
无
|
2020-11-10新章程
|
5 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冀莎莎 [退出]
|
王敏 [新增]
|
6 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
许永梅
|
7 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石焕敏 [退出]
|
冀莎莎 [新增]
|
8 | 2017-10-27 | 投资人(股权)变更 |
东胜文化旅游集团有限公司 出资 950万人民币; [退出]石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
石家庄市东胜物业服务有限公司 出资 950万人民币; [新增]石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
9 | 2017-10-19 | 投资人(股权)变更 |
石家庄市东胜投资集团有限公司 出资 100万人民币;石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
东胜文化旅游集团有限公司 出资 950万人民币; [名称变更]石家庄永和资产管理有限责任公司 出资 50万人民币;
|
10 | 2015-02-15 | 投资人(股权)变更 |
石家庄市金世界城市广场商业投资有限公司; [退出]石家庄市东胜投资集团有限公司;石家庄永和资产管理有限责任公司;
|
石家庄市东胜投资集团有限公司;石家庄永和资产管理有限责任公司;
|