序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王荣心 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 何建辉 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建辉
|
|
2 |
王荣心
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 经营期限 |
2011年7月21日 至 2021年7月20日
|
2011年7月21日 至 2041年7月20日
|
2 | 2021-07-01 | 法定代表人变更 |
张国芳
|
何建辉
|
3 | 2021-07-01 | 联络员备案 |
张国芳 *** 备案手机:***
|
何建辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张国芳 [退出]
|
何建辉 [新增]
|
5 | 2021-07-01 | 投资人(股权)变更 |
王荣心 出资 250万人民币;张国芳 出资 250万人民币; [退出]
|
王荣心 出资 250万人民币;何建辉 出资 250万人民币; [新增]
|
6 | 2021-07-01 | 章程备案 |
无
|
2021-06-30新章程
|
7 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
兰正麟
|
张国芳
|
8 | 2020-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
兰正麟 [退出]
|
张国芳 [新增]
|
9 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
王荣心 出资 250万人民币;苏振明 出资 250万人民币; [退出]
|
王荣心 出资 250万人民币;张国芳 出资 250万人民币; [新增]
|
10 | 2020-07-06 | 章程备案 |
无
|
2020-07-01新章程
|