序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马春辉 | 33.33333% | 220万人民币 |
2 | 任栋 | 33.33333% | 220万人民币 |
3 | 封雯倩 | 33.33333% | 220万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马春辉
|
|
2 |
任栋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
封云山 [退出]
|
任栋 [新增]
|
2 | 2016-03-16 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
马春辉 备案手机:*****
|
3 | 2016-03-16 | 投资人(股权)变更 |
封云山; [退出]马春辉;王秋来; [退出]
|
马春辉;任栋; [新增]封雯倩; [新增]
|
4 | 2016-03-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年8月16日 至 2016年8月15日
|
2006年8月16日 至 2046年8月15日
|
5 | 2016-03-16 | 股东(****起人)认缴出资额 |
封云山 出资 220万人民币;王秋来 出资 220万人民币;马春辉 出资 220万人民币;
|
任栋 出资 220万人民币;封雯倩 出资 220万人民币;马春辉 出资 220万人民币;
|
6 | 2016-03-16 | 监事备案 |
封云山 [退出]
|
任栋 [新增]
|