序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2022-02-25 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;经营总公司在保险监督管理机构批准业务范围内授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-07-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
元氏县文化路南侧(计生局对过)
|
河北省石家庄市元氏县常山路130号
|
4 | 2018-01-23 | 负责人变更 |
史青松 [退出]
|
梁志强 [新增]
|
5 | 2017-08-24 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务;安装工程保险、保证保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险、企业财产保险、责任保险(有效期至2017年9月2日)##
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-05-05 | 财务负责人 |
|
张召洁
|
7 | 2016-05-05 | 负责人变更 |
程义彬 [退出]
|
史青松 [新增]
|
8 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李东革 备案手机:*****
|
9 | 2014-09-28 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务;安装工程保险、保证保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险、企业财产保险、责任保险(有效期至2014年9月2日)##
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务;安装工程保险、保证保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险、企业财产保险、责任保险(有效期至2017年9月2日)##
|