序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 负责人变更 |
杨建伟 [退出]
|
郝璐 [新增]
|
2 | 2020-04-20 | 负责人变更 |
张峰 [退出]
|
杨建伟 [新增]
|
3 | 2017-05-24 | 负责人变更 |
刘少宁 [退出]
|
张峰 [新增]
|
4 | 2016-03-22 | 负责人变更 |
杨相忠 [退出]
|
刘少宁 [新增]
|
5 | 2015-11-17 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
办理人民币存款、贷款,国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现,代理****行、代理兑付政府债券,代收代付业务,外汇存款、外汇贷款,外汇汇款、外币兑换、结汇、售汇,开放式基金代销业务,黄金业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务,保险兼业代理业务(按保险兼业代理业务许可证批准的代理险种经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|