序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 负责人变更 |
李伟 [退出]
|
丁鸿君 [新增]
|
2 | 2021-05-06 | 负责人变更 |
王全刚 [退出]
|
李伟 [新增]
|
3 | 2020-05-30 | 负责人变更 |
闫超 [退出]
|
王全刚 [新增]
|
4 | 2018-11-26 | 负责人变更 |
付勇 [退出]
|
闫超 [新增]
|