序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新乐市财政局 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王****勇
|
|
2 |
徐献志
|
|
3 |
牛少龙
|
|
4 |
张雯
|
|
5 |
贾璇
|
|
6 |
张丽华
|
|
7 |
安庆彩
|
|
8 |
韩琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-26 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
新乐市国有资产管理局; [退出]
|
新乐市财政局; [新增]
|
2 | 2022-04-26 | 投资人(股权)变更 |
新乐市国有资产管理局 出资 1500万人民币; [退出]
|
新乐市财政局 出资 200万人民币; [新增]
|
3 | 2022-04-26 | 注册资本变更 |
1500万人民币
|
200.000000万人民币( - 86.66667% )
|
4 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王志贤 [退出]王力民 [退出]张春生 [退出]
|
韩琪 [新增]张雯 [新增]贾璇 [新增]安庆彩 [新增]张丽华 [新增]
|
5 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王****勇
|
6 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李华伟 [退出]王****勇田五申 [退出]
|
牛少龙 [新增]徐献志 [新增]王****勇
|
7 | 2016-04-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
崔新平 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
崔新平
|
9 | 2016-04-15 | 法定代表人变更 |
吕清耀
|
王****勇
|
10 | 2010-09-10 | 法定代表人变更 |
马朝信
|
吕清耀
|