序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更 |
褚占华 [退出]
|
陈祎萌 [新增]
|
2 | 2022-03-09 | 负责人变更 |
赵亮 [退出]
|
褚占华 [新增]
|
3 | 2021-12-20 | 经营范围变更 |
对营销员开展培训及日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分****保险公司签****的保险单、保险收据的相关单证;接受客户的咨询、投诉;经保险公司核保,营销服务部可以打印保单;经保险公司授权,营销服务部可以从事部分险种的勘察和理赔。*
|
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。
|
4 | 2018-05-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新乐市礼堂南街23号
|
新乐市育才街19号
|
5 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
苏卿 [退出]
|
赵亮 [新增]
|
6 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
苏卿 *** 备案手机:***
|
赵钦 *** 备案手机:***
|
7 | 2014-10-20 | 负责人变更 |
黄国辉 [退出]
|
苏卿 [新增]
|