序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田野 | 75% | 1500.0万人民币 |
2 | 农道河北工程项目管理有限公司 | 25% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晴
|
|
2 |
田野
|
|
3 |
田立军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
泽田河北建设工程有限公司洋河新区分公司
|
祁彦凯 | 2020-07-06 |
2 |
泽田河北建设工程有限公司十堰市武当山分公司
|
刘雅琴 | 2019-04-02 |
3 |
河北泽田园林绿化工程有限公司平武分公司
|
郭红亮 | 2019-02-28 |
4 |
河北泽田园林绿化工程有限公司张家口万全分公司
|
李建兵 | 2017-03-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 投资人(股权)变更 |
北京光合田野管理咨询服务中心(有限合伙) 出资 500万人民币; [退出]田野 出资 1500万人民币;
|
田野 出资 1500.000000( + 200% )万人民币;农道河北工程项目管理有限公司 出资 500万人民币; [新增]
|
2 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建兵 [退出]
|
孙晴 [新增]
|
3 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
李建兵
|
孙晴
|
4 | 2021-06-28 | 其他事项备案 |
北京光合田野管理咨询服务中心(有限合伙) 出资 1980万人民币;田野 出资 20万人民币;
|
北京光合田野管理咨询服务中心(有限合伙) 出资 500万人民币;田野 出资 1500万人民币;
|
5 | 2021-06-28 | 章程备案 |
无
|
2021-06-23新章程
|
6 | 2021-02-02 | 投资人(股权)变更 |
何彦涛 出资 480万人民币; [退出]田野 出资 1520万人民币;
|
田野 出资 20( - 98.68421% )万人民币;北京光合田野管理咨询服务中心(有限合伙) 出资 1980万人民币; [新增]
|
7 | 2021-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何彦涛 [退出]
|
田立军 [新增]
|
8 | 2021-02-02 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2020-05-28 | 法定代表人变更 |
田野
|
李建兵
|
10 | 2020-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田野 [退出]
|
李建兵 [新增]
|