序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭风斌 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 张学军 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张学军
|
|
2 |
谭风斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张学军 [退出]
|
谭风斌 [新增]
|
2 | 2022-05-19 | 章程备案 |
无
|
2022-05-16新章程
|
3 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭风斌 [退出]
|
张学军 [新增]
|
4 | 2022-05-19 | 法定代表人变更 |
谭风斌
|
张学军
|
5 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨增敏 [退出]
|
张学军 [新增]
|
6 | 2020-05-26 | 法定代表人变更 |
王聚全
|
谭风斌
|
7 | 2020-05-26 | 章程备案 |
无
|
2020-05-22新章程
|
8 | 2020-05-26 | 投资人(股权)变更 |
杨增敏 出资 20万人民币; [退出]王聚全 出资 30万人民币; [退出]
|
张学军 出资 20万人民币; [新增]谭风斌 出资 30万人民币; [新增]
|
9 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谭风斌
|
10 | 2011-06-22 | 经营期限 |
2001-11-20,2011-10-20
|
2001-11-20,2031-11-19
|