序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安国强 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 任建泽 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安国强
|
|
2 |
任建泽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 投资人(股权)变更 |
王书珍 出资 120万人民币; [退出]安国强 出资 180万人民币;
|
任建泽 出资 120万人民币; [新增]安国强 出资 180万人民币;
|
2 | 2022-03-11 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王书珍 [退出]
|
任建泽 [新增]
|
4 | 2021-12-17 | 财务负责人 |
安国强 ***
|
安国强 ***
|
5 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安国强
|
安国强
|
6 | 2021-12-17 | 经营范围变更 |
变频器、伺服控制器变位的研****、销售;低压成套控制柜、空气压缩机、机电设备、系统设备、制冷设备销售、维修;五金交电、电器、电料、仪器仪表、不锈钢设备与机件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
电子产品、机械设备及配件、电气设备、电力设备、机电设备技术的研****、加工、安装、销售及维修(以上属单一项目的金属表面处理及热处理加工除外);五金交电、工业电器、电料、电缆、仪器仪表、不锈钢设备与机件的销售;建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2021-12-17 | 联络员备案 |
安国强 *** 备案手机:***
|
安国强 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王书珍 [退出]
|
安国强 [新增]
|
9 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安国强 [退出]
|
王书珍 [新增]
|
10 | 2020-04-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-27执行董事、经理、监事、经营地址变更
|