序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石家庄长安区房地产开****有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何魁
|
|
2 |
赵东兴
|
|
3 |
张保琪
|
|
4 |
金钧
|
|
5 |
张玲
|
|
6 |
王希星
|
|
7 |
刘宗孚
|
|
8 |
蔺春峰
|
|
9 |
张欣
|
|
10 |
任栓志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 地址变更 |
河北省石家庄市长安区谈南路63号睿和中心2705
|
河北省石家庄市长安区谈南路63号睿和中心办公楼301室
|
2 | 2021-06-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-18章程修正案
|
3 | 2020-05-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-07章程修正案
|
4 | 2020-05-07 | 经营范围变更 |
房地产开****经营(以上全部范围需专项审批的未经批准不得经营)
|
房地产开****经营;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-04-02 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2018-04-02 | 章程备案 |
无
|
2018-03-29新章程
|
7 | 2018-04-02 | 地址变更 |
石家庄市长安区广安街77号1-1106室
|
河北省石家庄市长安区谈南路63号睿和中心2705
|
8 | 2018-04-02 | 投资人(股权)变更 |
石家庄市长安区房地产开****有限公司 出资 325万人民币;石家庄市三和物业服务有限公司 出资 175万人民币; [退出]
|
石家庄市长安区房地产开****有限公司 出资 500( + 53.84615% )万人民币;
|
9 | 2018-04-02 | 经营期限 |
2008年6月20日 至 2018年6月19日
|
2008年6月20日 至 2028年6月19日
|
10 | 2018-03-08 | 章程备案 |
无
|
2018-03-07新章程
|