序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘良栓 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 刘俊路 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂云艳
|
|
2 |
刘家伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊路 [退出]
|
刘家伟 [新增]
|
2 | 2022-07-25 | 联络员备案 |
刘良栓 *** 备案手机:***
|
聂云艳 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-07-25 | 投资人(股权)变更 |
刘良栓 出资 500万人民币; [退出]刘俊路 出资 500万人民币;
|
刘家伟 出资 100万人民币; [新增]刘俊路 出资 900( + 80% )万人民币;
|
4 | 2022-07-25 | 法定代表人变更 |
刘良栓
|
聂云艳
|
5 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘良栓 [退出]
|
聂云艳 [新增]
|
6 | 2020-10-15 | 投资人(股权)变更 |
赵伟强 出资 25万人民币; [退出]刘俊路 出资 975万人民币;
|
刘良栓 出资 500万人民币; [新增]刘俊路 出资 500( - 48.71795% )万人民币;
|
7 | 2020-10-15 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15法定代表人、监事、股权
|
8 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘俊路 [退出]
|
刘良栓 [新增]
|
9 | 2020-10-15 | 经营期限 |
2009年7月2日 至 2029年7月1日
|
2009年7月2日 至 长期
|
10 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
刘俊路
|
刘良栓
|