序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 边清亮 | 95% | 4750.0万人民币 |
2 | 李欢 | 5% | 250.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-16 | 财务负责人 |
王晓 ***
|
薛娟 ***
|
2 | 2018-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李欢
|
李欢
|
3 | 2018-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边清亮
|
边清亮
|
4 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
边长亮
|
边清亮
|
5 | 2018-02-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-01
|
6 | 2018-02-06 | 投资人(股权)变更 |
边长亮 出资 2750万人民币; [退出]许兴旺 出资 2250万人民币; [退出]
|
边清亮 出资 4750万人民币; [新增]李欢 出资 250万人民币; [新增]
|
7 | 2018-02-06 | 董事备案 |
边清亮
|
边清亮
|
8 | 2018-02-06 | 经理备案 |
边清亮
|
边清亮
|
9 | 2018-02-06 | 监事备案 |
李欢
|
李欢
|
10 | 2017-12-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-04
|