序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 申增辉 | 93% | 2790万人民币 |
2 | 申树芬 | 7% | 210万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
申增辉
|
|
2 |
申树芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-27 | 经营期限 |
2006年8月4日 至 2016年7月4日
|
2006年8月4日 至 2036年7月4日
|
2 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
申增辉 备案手机:*****
|
3 | 2016-05-27 | 财务负责人 |
|
王娜
|
4 | 2015-07-22 | 投资人(股权)变更 |
秦军红 出资 10万人民币; [退出]张聪敏 出资 10万人民币; [退出]申瑞山 出资 930万人民币; [退出]张亮亮 出资 10万人民币; [退出]耿荣琴 出资 40万人民币; [退出]
|
申增辉 出资 2790万人民币; [新增]申树芬 出资 210万人民币; [新增]
|
5 | 2015-07-22 | 法定代表人变更 |
秦军红
|
申增辉
|
6 | 2015-07-22 | 注册资本(金)变更 |
1000万人民币
|
3000.0000万人民币( + 200% )
|
7 | 2015-07-22 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
秦军红; [退出]张聪敏; [退出]申瑞山; [退出]张亮亮; [退出]耿荣琴; [退出]
|
申增辉; [新增]申树芬; [新增]
|
8 | 2014-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
申瑞山 [退出]
|
秦军红 [新增]
|
9 | 2014-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张亮亮 [退出]
|
秦军红 [新增]
|
10 | 2014-12-05 | 法定代表人变更 |
张亮亮
|
秦军红
|