序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘捷 | 83.33333% | 250.0万人民币 |
2 | 庞彦英 | 15% | 45.0万人民币 |
3 | 李文臣 | 1.66667% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘捷
|
|
2 |
周彦峰
|
|
3 |
解长兴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄自由港物业服务有限公司房屋租赁部
|
解长兴 | 2009-07-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-05-19章程修正案
|
2 | 2022-05-31 | 经营期限 |
2005年5月26日 至 2025年5月25日
|
2005年5月26日 至 长期
|
3 | 2022-05-31 | 经营范围变更 |
物业管理,房屋维修,园林绿化,室内外装修,家政服务;日用百货的销售;房屋中介服务(房屋置业担保除外),停车服务,房屋出租,搬家服务,保洁服务,场地租赁;日用百货的销售。(需专项审批的未经批准不得经营)
|
物业服务;房屋修缮;园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计、施工;家政服务;日用百货的销售;停车车服务;房屋租赁;搬倒装卸服务;场地租赁;现制现售饮用水(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯玉林 [退出]
|
潘捷 [新增]
|
5 | 2017-12-28 | 法定代表人变更 |
侯玉林
|
潘捷
|
6 | 2017-12-28 | 董事备案 |
侯玉林 [退出]
|
潘捷 [新增]
|
7 | 2017-12-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-25变更法定代表人、执行董事
|
8 | 2016-12-05 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
石家庄自由港物业服务有限公司房屋租赁部;
|
9 | 2016-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨红娟 [退出]
|
侯玉林 [新增]
|
10 | 2016-11-25 | 董事备案 |
杨红娟 [退出]
|
侯玉林 [新增]
|