序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘贵江 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 苏建力 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘贵江
|
|
2 |
张伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 章程备案 |
无
|
2019-12-23股东、企业类型变更,章程备案。
|
2 | 2020-01-13 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-01-13 | 投资人(股权)变更 |
石家庄天元****展有限责任公司 出资 80万人民币; [退出]苏建力 出资 20万人民币;
|
刘贵江 出资 80万人民币; [新增]苏建力 出资 20万人民币;
|
4 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董宝库 [退出]
|
刘贵江 [新增]
|
5 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
王峥
|
刘贵江
|
6 | 2019-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王峥 [退出]
|
刘贵江 [新增]
|
7 | 2018-08-08 | 章程备案 |
无
|
2018-07-10股权变更;章程备案
|
8 | 2018-08-08 | 投资人(股权)变更 |
石家庄天元****展有限责任公司 出资 53万人民币;蒋颖 出资 6万人民币; [退出]苏建力 出资 20万人民币;孙莉 出资 6万人民币; [退出]吴静 出资 3万人民币; [退出]王峥 出资 12万人民币; [退出]
|
石家庄天元****展有限责任公司 出资 80( + 50.9434% )万人民币;苏建力 出资 20万人民币;
|
9 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨立新 [退出]
|
董宝库 [新增]
|
10 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡凤琴 [退出]
|
张伟 [新增]
|