序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王晴 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 靳占群 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
靳占群
|
|
2 |
王晴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙雪峰 [退出]
|
王晴 [新增]
|
2 | 2019-12-18 | 投资人(股权)变更 |
薛春贵 出资 250万人民币; [退出]孙雪峰 出资 510万人民币; [退出]靳占群 出资 240万人民币;
|
王晴 出资 510万人民币; [新增]靳占群 出资 490( + 104.16667% )万人民币;
|
3 | 2019-12-18 | 章程备案 |
无
|
2019-12-12新章程
|
4 | 2016-12-26 | 住所变更 |
河北省石家庄市长安区广安大街15号官鲤公寓2803
|
河北省石家庄市长安区和平路和合大厦1504
|
5 | 2016-12-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-12-26住所
|
6 | 2016-04-13 | 经营范围变更 |
房地产开****与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车配件、建材(木材除外)、机械设备(特种设备除外)及配件、橡胶制品、预包装食品、五金产品、家用电器、日用百货、办公用品、电子产品、消防器材、体育用品的批****零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-04-13 | 名称变更 |
石家庄兴德房地产开****有限公司
|
河北睿群商贸有限公司
|
8 | 2015-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭文华 [退出]
|
孙雪峰 [新增]
|
9 | 2015-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙雪峰 [退出]
|
靳占群 [新增]
|
10 | 2015-06-18 | 监事备案 |
郭文华 [退出]
|
孙雪峰 [新增]
|