序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李春亮 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 穆永强 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李春亮
|
|
2 |
穆永强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 投资人(股权)变更 |
穆永强 出资 100万人民币;刘江浩 出资 300万人民币; [退出]张上上 出资 500万人民币; [退出]左玉江 出资 100万人民币; [退出]
|
穆永强 出资 100万人民币;李春亮 出资 900万人民币; [新增]
|
2 | 2020-06-18 | 法定代表人变更 |
张上上
|
李春亮
|
3 | 2020-06-18 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
穆永强;刘江浩; [退出]张上上; [退出]左玉江; [退出]
|
穆永强;李春亮; [新增]
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
张上上 *** 备案手机:***
|
穆永强 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张上上 [退出]
|
李春亮 [新增]
|
6 | 2020-06-18 | 章程备案 |
无
|
2020-06-14股权转让
|
7 | 2020-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘江浩 [退出]
|
穆永强 [新增]
|
8 | 2019-07-09 | 章程备案 |
无
|
2019-07-06启用新章程
|
9 | 2019-07-09 | 联络员备案 |
常增杰 *** 备案手机:***
|
张上上 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆永强 [退出]
|
张上上 [新增]
|