序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵县天山房地产开****有限公司 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 河北朝航企业管理咨询有限公司 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨昭
|
|
2 |
吴振山
|
|
3 |
张召辉
|
|
4 |
徐香立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振岭 [退出]
|
徐香立 [新增]
|
2 | 2019-04-25 | 投资人(股权)变更 |
张哲 出资 600万人民币; [退出]赵县天山房地产开****有限公司 出资 1400万人民币;
|
河北朝航企业管理咨询有限公司 出资 600万人民币; [新增]赵县天山房地产开****有限公司 出资 1400万人民币;
|
3 | 2019-04-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
张哲; [退出]赵县天山房地产开****有限公司;
|
河北朝航企业管理咨询有限公司; [新增]赵县天山房地产开****有限公司;
|
4 | 2019-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-04章程修正案(股东)
|
5 | 2017-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张哲 [退出]
|
杨昭 [新增]
|
6 | 2017-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵占朋 [退出]
|
吴振岭 [新增]
|
7 | 2017-07-21 | 法定代表人变更 |
张哲
|
杨昭
|
8 | 2017-07-21 | 监事备案 |
赵占朋 [退出]
|
吴振岭 [新增]
|
9 | 2017-07-21 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2017-07-21 | 投资人(股权)变更 |
张哲 出资 2000万人民币;
|
张哲 出资 600( - 70% )万人民币;赵县天山房地产开****有限公司 出资 1400万人民币; [新增]
|