序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邸明立 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邸明立
|
|
2 |
崔领敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北佛教文化****展有限公司唐山分公司
|
祖廓 | 2013-11-08 |
2 |
河北佛教文化****展有限公司丰润区分公司
|
祖廓 | 2009-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 经营范围变更 |
佛教文化交流、咨询服务;佛教文化用品、工艺美术品的销售;国内版图书报刊的零售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
佛教文化交流、咨询服务;佛教文化用品、工艺美术品的销售;国内版图书报刊的零售(凭许可证经营),仿古建筑工程、园林绿化工程的设计与施工,房屋修缮。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-07-22 | 投资人(股权)变更 |
史印哲 出资 100万人民币; [退出]
|
邸明立 出资 100万人民币; [新增]
|
3 | 2019-07-22 | 法定代表人变更 |
张华建
|
邸明立
|
4 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华建 [退出]
|
邸明立 [新增]
|
5 | 2019-07-22 | 联络员备案 |
刘天航 *** 备案手机:***
|
邸明立 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史印哲 [退出]
|
崔领敏 [新增]
|
7 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张华建 [退出]
|
史印哲 [新增]
|
8 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄宁 [退出]
|
张华建 [新增]
|
9 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
黄宁
|
张华建
|
10 | 2017-12-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|