序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李想 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 李明明 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李想
|
|
2 |
李殿忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 经营范围变更 |
设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;广播电视节目制作(凭许可证经营);企业管理咨询,企业形象策划,图文设计,会议及展览展示服务,礼仪服务,摄影服务,文化艺术交流活动策划,市场营销策划,赛事活动策划;市政工程施工;标牌标识制作安装及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;广播电视节目制作(凭许可证经营);企业管理咨询,企业形象策划,图文设计,会议及展览展示服务,礼仪服务,摄影服务,文化艺术交流活动策划,市场营销策划,赛事活动策划;市政工程施工;标牌标识制作安装及销售;LED显示屏的销售及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-08-12 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区裕华东路49号天银广场1603室
|
河北省石家庄市裕华区裕华路177号剑桥春雨2-2104
|
3 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
李想 *** 备案手机:***
|
龚雨靓 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明明 [退出]
|
李殿忠 [新增]
|
5 | 2021-03-24 | 地址变更 |
河北省石家庄市桥西区南小街6号南花园商业步行街C座1单元1402
|
河北省石家庄市桥西区裕华东路49号天银广场1603室
|
6 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚雨靓 [退出]
|
李明明 [新增]
|
7 | 2018-09-05 | 投资人(股权)变更 |
李想 出资 180万人民币;龚雨靓 出资 120万人民币; [退出]
|
李想 出资 180万人民币;李明明 出资 120万人民币; [新增]
|
8 | 2018-04-17 | 经营范围变更 |
设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;广播电视节目制作(凭许可证经营);企业管理咨询,企业形象策划,图文设计,会议及展览展示服务,礼仪服务,摄影服务,文化艺术交流活动策划,市场营销策划,赛事活动策划;市政工程施工;标牌标识制作安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
设计、制作、代理国内广告业务,****布国内户外广告业务;广播电视节目制作(凭许可证经营);企业管理咨询,企业形象策划,图文设计,会议及展览展示服务,礼仪服务,摄影服务,文化艺术交流活动策划,市场营销策划,赛事活动策划;市政工程施工;标牌标识制作安装及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈瑞海 [退出]
|
龚雨靓 [新增]
|
10 | 2018-02-07 | 投资人(股权)变更 |
李想 出资 180万人民币;陈瑞海 出资 120万人民币; [退出]
|
李想 出资 180万人民币;龚雨靓 出资 120万人民币; [新增]
|