序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高淑学 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 臧民格 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高淑学
|
|
2 |
臧民格
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-12新章程
|
2 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
孙志刚
|
高淑学
|
3 | 2021-11-17 | 投资人(股权)变更 |
孙志刚 出资 300万人民币; [退出]
|
高淑学 出资 180万人民币; [新增]臧民格 出资 120万人民币; [新增]
|
4 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙志刚 [退出]
|
高淑学 [新增]
|
5 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高淑学 [退出]
|
臧民格 [新增]
|
6 | 2021-11-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2018-05-22 | 投资人(股权)变更 |
高淑学 出资 10万人民币; [退出]
|
孙志刚 出资 300万人民币; [新增]
|
8 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
高淑学
|
孙志刚
|
9 | 2018-05-22 | 注册资本变更 |
10万人民币
|
300.000000万人民币( + 2900% )
|
10 | 2018-05-22 | 章程备案 |
无
|
2018-05-14新章程
|