序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 史东涛 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史东涛
|
|
2 |
刘晶
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司新乐服务网点
|
于曼 | 2016-09-05 |
2 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司正定县服务网点
|
郭素江 | 2016-08-09 |
3 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司桥西区振岗路服务网点
|
房翠茹 | 2016-07-05 |
4 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司谈固店
|
马会丽 | 2016-06-21 |
5 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司市庄路网点
|
王艳 | 2016-05-11 |
6 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司石家庄高新区服务网点
|
王丽影 | 2016-05-06 |
7 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司石家庄市鹿泉区服务网点
|
岳增军 | 2016-03-22 |
8 |
石家庄東東国际旅行社有限公司石家庄经济技术开****区服务网点
|
刘燕霞 | 2016-03-08 |
9 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司赵县服务网点
|
李一希 | 2016-03-03 |
10 |
石家庄東東国际旅行社有限责任公司元氏县服务网点
|
师赛萍 | 2016-02-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 地址变更 |
石家庄桥西区四中路57号百汇大厦705、707室
|
石家庄桥西区四中路57号百汇大厦705室
|
2 | 2019-02-25 | 投资人(股权)变更 |
史东涛 出资 255万人民币;李志东 出资 245万人民币; [退出]
|
史东涛 出资 500( + 96.07843% )万人民币;
|
3 | 2019-02-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志东 [退出]
|
刘晶 [新增]
|
5 | 2015-11-26 | 经营范围变更 |
国内旅游业务,出入境旅游业务,代订机票,展览展示服务。(法律法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)
|
国内旅游业务,出入境旅游业务,代订机票,展览展示服务,工艺美术品、日用百货、食用农产品的销售。(法律法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)
|
6 | 2015-11-26 | 联络员备案 |
|
张爱媛
|
7 | 2015-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.0000万人民币( + 900% )
|
8 | 2015-05-15 | 经营范围变更 |
国内旅游和入境旅游业务,代订机票,展览展示服务。(法律法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)
|
出入境旅游业务,代订机票,展览展示服务。(法律法规规定需专项审批的,在未批准前不得开展经营活动)
|
9 | 2014-11-19 | 住所变更 |
石家庄桥东区四中路57号
|
石家庄桥西区四中路57号
|